Más invitados vip
La venezolana Eliza Arcaya es miembro de La Junta, un grupo de amigos de lo más cool al que pertenecen, entre otros, Eugenia Silva, Carolina Adriana Herrera, Paula Echevarría, Macarena Gómez, Aldo Comas, Fernando Andina, Chiqui Calleja, José Asín y Rafa Tarradas. Restauradora de éxito en la capital, fue una de las socias de Sánchez Navarro en Baby Deli, los locales de comida orgánica para bebés que fundó con Carolina Adriana Herrera.
Otra de las socias de ese negocio fue la también mexicana Tatiana Arelle, quien es actualmente socia de la cumpleañera en Mon and Pau, la marca de ropa de piel de lujo para mujer que posee. Con una única tienda en Madrid y ventas privadas por todo el mundo, tiene entre sus clientas a gran parte de la jet nacional e internacional. Un motivo más de celebración que se une a ese cincuenta cumpleaños. ¡Felicidades!
Informes comerciales Axesor
Esta página muestra los actos sobre nombramientos y ceses publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil donde aparece Cristina Valls-taberner Muls, pudiendose corresponder con una o más personas físicas.
Crea una cuenta gratuita en empresia y realiza seguimiento de las empresas que te interesan.
- Nombramientos de cargos (2290)
- Ampliaciones de capital (222)
- Constituciones de sociedad (845)
- Situación concursal. (77)
- Reducciones de capital (55)
- Revocaciones de cargos (507)
- Extinciones de sociedad (165)
- MURCIA UNSECURED LOANS SL
- SALATINO DISEÑO Y OBRAS SL
- ASSYRISKA SL
- PLAN A TEAM SL
- GESTORIA CAMPOS MALAGA SL
- JAK REHABILITACIO SL
- AGL PRIVATE INVESTOR SL
- LA VIÑA DE RUEDA SL
- JORG Y SHIRINA EXPRESS SL
- AURELIUS & PARTNERS SL
Cristina valls taberner boda
Información mercantil publicada en el Boletín Oficial del Registro Mercantil sobre nombreamientos y ceses en empresas de Cristina Valls-taberner Muls
Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Cristina Valls-taberner Muls publicados en la edición digital del BORME.
Entidad | Relación | Entidad/Relación | Desde | Hasta |
---|---|---|---|---|
MADRID CAPITAL PRIME SL | Adm. Mancom. | MADRID CAPITAL PRIME SL Adm. Mancom. | 04/01/2024 | |
BRICK MADRID 2023 SL | Adm. Unico | BRICK MADRID 2023 SL Adm. Unico | 21/12/2023 | |
TENIBRICK SL | Adm. Mancom. | TENIBRICK SL Adm. Mancom. | 15/12/2023 | |
SIELA SL | Adm. Unico | SIELA SL Adm. Unico | 15/02/2023 | 05/10/2023 |
CHRIS AND CRIS LIVING SL | Socio Único | CHRIS AND CRIS LIVING SL Socio Único | 11/03/2013 | 25/07/2023 |
CHRIS AND CRIS LIVING SL | Adm. Unico | CHRIS AND CRIS LIVING SL Adm. Unico | 22/03/2012 | 25/07/2023 |
VALUE RESEARCH SL | Adm. Unico | VALUE RESEARCH SL Adm. Unico | 12/01/2011 | 25/07/2023 |
BRICK JUSTICIA 2022 SL | Adm. Unico | BRICK JUSTICIA 2022 SL Adm. Unico | 14/03/2022 | |
BRICK CAPITAL 2021 SL | Adm. Unico | BRICK CAPITAL 2021 SL Adm. Unico | 18/11/2021 | |
BRICK MANAGEMENT 2021 SL | Apod. | BRICK MANAGEMENT 2021 SL Apod. | 05/11/2021 | |
BRICK MANAGEMENT 2021 SL | Adm. Mancom. | BRICK MANAGEMENT 2021 SL Adm. Mancom. | 04/11/2021 | |
BRICK MANAGEMENT 2021 SL | Adm. Unico | BRICK MANAGEMENT 2021 SL Adm. Unico | 02/08/2021 | 04/11/2021 |
THE BRICKINVEST 2021 SL | Adm. Unico | THE BRICKINVEST 2021 SL Adm. Unico | 05/01/2021 | |
V AND F PARTNERS SL | Liquidador | V AND F PARTNERS SL Liquidador | 04/12/2013 | 04/12/2013 |
V AND F PARTNERS SL | Adm. Mancom. | V AND F PARTNERS SL Adm. Mancom. | 07/10/2010 | 04/12/2013 |
WISEKEY SPAIN SL | Consej. | WISEKEY SPAIN SL Consej. | 15/09/2011 | 26/07/2013 |
WISEKEY SPAIN SL | Presid. | WISEKEY SPAIN SL Presid. | 15/09/2011 | 26/07/2013 |
WISEKEY SPAIN SL | Consej. Del. | WISEKEY SPAIN SL Consej. Del. | 15/09/2011 | 26/07/2013 |
Cristina Valls-Taberner, reinventada en 'influencer' de la alta sociedad
Además, la mujer de Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, organiza showrooms para mostrar sus piezas y la de otros diseñadores con los que colabora, como Santiago del Palacio, exclusivo peletero que esta semana mostró en Barcelona su última colección, de la mano de Valls-Taberner.
La empresaria suele ser muy activa en las redes sociales y es una fan de su peluquería, la aclamada Anara by Ana Lérida, a la que acuden numerosas celebrities barcelonesas. Así que como una influencer de renombre, suele colgar en Instagram sus peinados y sus balayages, siempre perfectos.
Vida famililar
La hija del que fuera copresidente del Banco Popular, miembro de una saga de empresarios y banqueros, abandonó la primera fila de la vida social madrileña cuando se casó con Reynés, en 2013, y se mudó a Barcelona. En la capital catalana, donde ha tenido a sus dos hijos, lleva una vida discreta centrada en sus negocios y en su familia. Suele viajar a menudo, pasa los inviernos entre Gstaad, La Cerdanya y Baqueira Beret, donde practica esquí, una de sus máximas aficiones. Los veranos suele pasarlos en Palma de Mallorca, de donde es su marido, y allí practican vela, entre otros deportes.
Allí, Valls-Taberner mostró este lunes las pieles de Santiago del Palacio, artesano del sector y favorito de las famosas patrias. No es una colaboración puntual, puesto que el diseñador vende en sus tiendas piezas que comercializa la empresaria. En especial, los bolsos de la marca Tissa Fontaneda, reconocibles por su estilo geométrico, con volumen, diseños que ha lucido la reina Letizia en más de una ocasión.
En el showroom de este lunes se presentó en Barcelona la colección ‘Senza tempo’, de Del Palacio, y se acompañaba con zapatos de Úrsula Mascaró y Max Mara, además de bolsos y joyas que vende Valls-Taberner.